Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Jacobsen | 11.06.2019 | 06.08.2020 | adm. dir |
Gunnar Stephen Meinich-Bache | 10.01.2018 | 11.06.2019 | adm. dir |
Cecilia Louise Mauritzson | 01.08.2015 | 09.01.2018 | direktør |
Torben Lund Jensen | 06.09.2013 | 31.07.2015 | direktør |
Martin Peter Kraunsøe | 01.08.2011 | 06.09.2013 | direktør |
Dorthe Fryd Ekelin | 19.04.2010 | 01.08.2011 | direktør |
Sven Martin Christopher Alm | 22.08.2007 | 19.04.2010 | adm. dir |
Klaus Revsbech | 14.05.2007 | 22.08.2007 | direktør |
Klaus Revsbech | 23.12.2003 | 31.12.2005 | direktør |
René Nissen | 11.10.2002 | 23.12.2003 | direktør |
Ronni Guldbrandsen | 11.10.2002 | 11.10.2002 | adm. dir |
Ulrich Bjerring Bastrup | 01.01.2002 | 28.05.2002 | adm. dir |
Per Brunse | 17.04.2001 | 01.01.2002 | adm. dir |
Zahid Akhtar | 09.10.2000 | 17.04.2001 | direktør |
Jens Erik Beyer | 20.10.1998 | 09.10.2000 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.05.1998 | 20.10.1998 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Jacobsen | 11.06.2019 | 06.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Rune Firing | 11.06.2019 | 06.08.2020 | formand |
Asmund Haare | 11.06.2019 | 30.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Stephen Meinich-Bache | 08.03.2018 | 11.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Håkon Gaarder-Larsen | 08.03.2018 | 11.06.2019 | formand |
Steffen Bjørvik | 10.01.2018 | 11.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Håkon Gaarder-Larsen | 10.01.2018 | 07.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kjetil Engum | 23.02.2015 | 09.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
John Killengreen | 22.05.2014 | 23.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Torben Lund Jensen | 06.09.2013 | 22.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Stephen Meinich-Bache | 24.04.2013 | 07.03.2018 | formand |
Martin Peter Kraunsøe | 24.04.2013 | 06.09.2013 | bestyrelsesmedlem |
Tony Bak | 27.08.2012 | 09.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Rajko Mink | 27.08.2012 | 24.04.2013 | formand |
John Killengreen | 01.04.2011 | 27.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Georg Løfwander | 01.04.2011 | 10.04.2012 | formand |
Edin Cesic | 29.09.2008 | 24.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Christina Fredelund Klitager | 01.01.2008 | 29.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Svein Arild Mevold | 09.07.2007 | 01.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Torgier Silseth | 14.05.2007 | 01.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Revsbech | 14.05.2007 | 01.01.2008 | bestyrelsesmedlem |
Paul Brodahl | 14.05.2007 | 09.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Paul Brodahl | 18.05.2004 | 31.12.2005 | formand |
Thomas Martin Westergaard | 18.08.2003 | 18.05.2004 | formand |
Jan Christher Larsson | 31.03.2003 | 18.08.2003 | formand |
Ronni Guldbrandsen | 11.10.2002 | 31.03.2003 | formand |
Torgeir Silseth | 28.05.2002 | 31.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Revsbech | 17.04.2001 | 31.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Niels Knud Vester | 09.10.2000 | 01.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Morten Henriksen | 09.10.2000 | 17.04.2001 | bestyrelsesmedlem |
Leif Kristen Olsen | 09.10.2000 | 23.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Heegaard | 03.05.2000 | 09.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Ullerup Kjær | 20.10.1998 | 09.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Beyer | 20.10.1998 | 09.10.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jeanne Kjærsgaard | 20.10.1998 | 03.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.05.1998 | 20.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 01.05.1998 | 20.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 01.05.1998 | 20.10.1998 | formand |