Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-01 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-02 tilføjes Vedtægter: 2020-11-02 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2020-11-02 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2007-02-08 sletter virksomheden Ejerskaber: HGV EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2020-11-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mårvej 8, 8722 Hedensted (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldevej 8, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2019-09-24 tilføjes Kontaktoplysninger: jette.christensen@privat.dk (offentliggjort 2019-09-24)
Den 2018-10-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-03 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-12 tilføjes Binavne: HGV Ejendomme ApS (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2016-12-07 tilføjes Vedtægter: 2016-12-07 (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2016-10-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-11-03)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-05 fjernes Revisor: Henrik Myhre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Horsens Gummivarefabrik A/S og anden investering efter direktionens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-23 tilføjes Vedtægter: 2008-10-23 (offentliggjort 2017-02-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-08 tilføjes Revisor: Henrik Myhre (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-08 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldevej 8, 8700 Horsens (offentliggjort 2019-09-24)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Jette Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Legale ejere: Jette Christensen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: H.G. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Reelle ejere: Jette Christensen (offentliggjort 2017-11-02)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-03)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: Jette Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)