Formål |
---|
Selskabets formål er at drive installationsforretning inden for gas, vand, varme og sanitet og dermed beslægtet virksomhed samt at eje kapitalandele og foretage passiv kapitalanbringelse og hermed beslægtede aktiviteter. |
Sidst opdateret den 03.01.2024 og angivet som gældende fra 03.01.2024 (259 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Selskabets formål er at drive installationsforretning inden for gas, vand, varme og sanitet og dermed beslægtet virksomhed samt at eje kapitalandele og foretage passiv kapitalanbringelse og hermed beslægtede aktiviteter | 03.01.2024 | |
Selskabets formål er at drive installationsforretning indenfor gas, vand, varme og sanitet og dermed beslægtet virksomhed | 10.12.2010 | 02.01.2024 |
Virksomhedsstatus |
---|
NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 01.07.1998 (9576 dage). |
Branche |
---|
VVS- og blikkenslagerforretninger (432200). |
Sidst opdateret den 22.12.2007 og angivet som gældende fra 01.01.2008 (6105 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
VVS- og blikkenslagerforretninger (432200) | 01.01.2008 | |
VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (453300) | 01.07.1998 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt |
---|
false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og angivet som gældende fra 01.07.1998 (9576 dage). |
Revisor |
---|
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB |
Sidst opdateret den 01.05.2024 og angivet som gældende fra 30.04.2024 (141 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 30.04.2024 | |
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 30.04.2024 | |
Lars Berg Rasmussen. | 20.04.2023 | 30.04.2024 |
ReVision+ Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | 12.03.2021 | 30.04.2024 |
RéVision+ Regnskab, Rådgivning og SKAT Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab | 18.12.2019 | 12.03.2021 |
REVISIONSFIRMAET HARTVIG & AALUND ApS | 24.01.2019 | 18.12.2019 |
REVISION FAABORG APS | 13.02.2009 | 24.01.2019 |
REVISION FYN FAABORG, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB | 01.10.2006 | 13.02.2009 |
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 21.12.1998 | 01.10.2006 |
BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB | 21.12.1998 | 01.10.2006 |
DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB | 01.07.1998 | 21.12.1998 |
Virksomhedsform |
---|
80. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.07.1998 (9576 dage). |
Kontaktoplysninger |
---|
mortenvaldemarc@gmail.com. |
Sidst opdateret den 08.01.2024 og angivet som gældende fra 08.01.2024 (254 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
62621562 | 23.01.2000 | 08.01.2024 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin levetid. |
Navne |
---|
Valdemars VVS ApS. |
Sidst opdateret den 03.01.2024 og angivet som gældende fra 01.01.2024 (261 dage). |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
Valdemars VVS ApS | 01.01.2024 | |
MIDTFYNS VVS & SMEDIE ApS | 02.10.2006 | 31.12.2023 |
V. PHILLIP & SØN. RINGE ApS | 22.12.1998 | 01.10.2006 |
PBH 26.450 ApS | 01.07.1998 | 21.12.1998 |
Historik | Start | Stop |
---|---|---|
HØJE SMEDIE OG MASKINVÆRKSTED ApS | 01.07.1998 | 02.01.2024 |
V. PHILLIP & SØN, RINGE ApS | 01.07.1998 | 02.01.2024 |
Tegningsregel |
---|
Selskabet tegnes af en direktør. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og angivet som gældende fra 10.12.2010 (5031 dage). |
Fortolkning (1 tegningsmulighed) |
---|
1 direktør |
Bibranche |
---|
Ikke-finansielle holdingselskaber. |
Sidst opdateret den 03.01.2024 og angivet som gældende fra 01.01.2024 (261 dage). |