Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Kapital | Virksomhedsstatus | Direktion | Reelle ejere | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-09-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-14 tilføjes Navne: Groth Holding af 2021 ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-13 fjernes Navne: JØRGEN GROTH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-09-14 tilføjes Vedtægter: 2021-09-14 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-06-07 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-05-19 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-06-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-10 tilføjes Direktion: Annelise Hanne Groth (direktør) (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-10 tilføjes Reelle ejere: Annelise Hanne Groth (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-10 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-05-10 tilføjes Vedtægter: 2021-05-10 (offentliggjort 2021-09-20)
Den 2021-04-21 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-03-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-03-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Annelise Hanne Groth (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: Jørgen Groth (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-01 fjernes Direktion: Jørgen Groth (direktion) (offentliggjort 2021-02-17)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: Jørgen Groth (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-02 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-10-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og handle med anparter, aktier og andre værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2013-10-24 tilføjes Vedtægter: 2013-10-24 (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2013-10-24 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-05 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 33, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-18 tilføjes Direktion: Jørgen Groth (direktion) (offentliggjort 2021-02-17)
Den 1998-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-05-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Legale ejere: Jørgen Groth (offentliggjort 2021-02-17)
Den 1998-05-18 tilføjes Navne: JØRGEN GROTH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-09-20)
Den 1998-05-18 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Groth (offentliggjort 2021-06-07)
Den 1998-05-18 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Stiftere: Jørgen Groth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-23)