Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2022-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schønbergsgade 5, 2. tv., 1906 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Christian Winthers Vej 16, 1860 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-17 fjernes Kontaktoplysninger: abn@bagenkop-law.dk (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christian Winthers Vej 16, 1860 Frederiksberg C (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-01-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2021-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: abn@bagenkop-law.dk (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-01-11 fjernes Kontaktoplysninger: dbn@bagenkop-ejendomme.dk (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 4, 4200 Slagelse (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2017-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 37, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2017-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: dbn@bagenkop-ejendomme.dk (offentliggjort 2021-01-13)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Finsensvej 37, 1. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2017-10-02)
Den 2009-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2002-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2 12., 1060 København K (offentliggjort 2002-12-18)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1998-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2 12., 1060 København K (offentliggjort 2002-12-18)
Den 1998-06-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Navne: JØRGEN BAGENKOP NIELSENS MYOPI-FOND (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1998-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)