Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Morten Bech Petersen | 06.01.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.07.1998 | 06.01.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kim Frimann | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Torben Sønderholm Jørgensen | 17.03.2020 | formand |
Morten Bech Petersen | 06.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Sønderholm Jørgensen | 15.10.2019 | 16.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Regitze Bech Lihn | 15.03.2019 | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Bech Petersen | 09.03.2010 | 03.07.2024 | bestyrelsesmedlem |
Steen Jørgensen | 06.01.1999 | 15.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Niels Marius Petersen | 06.01.1999 | 09.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bang Henriksen | 01.07.1998 | 06.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Lone Mai Henriksen | 01.07.1998 | 06.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Stephan Muurholm | 01.07.1998 | 06.01.1999 | formand |