Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | Direktion | Reelle ejere | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2004-02-12 sletter virksomheden Ejerskaber: VANCHEM ApS. (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2005-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WIREONAIR A/S. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2011-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: SOLID HOLDING 2019 A/S. (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2012-11-07 sletter virksomheden Ejerskaber: AARHUS BILLEDDIAGNOSTIK ApS. (offentliggjort 2016-09-22)
Den 2014-01-31 sletter virksomheden Ejerskaber: MR SCANNING PARKENS ApS. (offentliggjort 2016-04-25)
Den 2015-05-19 sletter virksomheden Ejerskaber: BILLEDDIAGNOSTIK AALBORG A/S. (offentliggjort 2017-03-22)
Den 2021-11-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fænøsund Park 15, 3., 5500 Middelfart (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-01-23 tilføjes Legale ejere: HC Vangsted Holding ApS (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2020-01-23 fjernes Legale ejere: Hjørdis Connie Vangsted (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2019-11-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2016-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2016-11-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-09-12 tilføjes Bestyrelse: Brian Danny Vangsted (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-12 fjernes Bestyrelse: Arne Vangsted (bestyrelse) (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-12 tilføjes Direktion: Hjørdis Connie Vangsted (direktør) (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-09-12 fjernes Direktion: Arne Vangsted (direktion) (offentliggjort 2016-09-16)
Den 2016-04-08 tilføjes Legale ejere: Hjørdis Connie Vangsted (offentliggjort 2020-03-19)
Den 2016-04-08 fjernes Legale ejere: Arne Vangsted (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-04-08 tilføjes Reelle ejere: Hjørdis Connie Vangsted (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2013-11-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt besidde aktier i datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller to af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-27 tilføjes Vedtægter: 2013-11-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2016-11-21)
Den 2009-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Fænøsund Park 15, 3., 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fænøsund Park 15, 3., 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fænøsund Park 15, 3., 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-02-20)
Den 2006-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fænøsund Park 15, 3., 5500 Middelfart (offentliggjort 2006-02-20)
Den 2006-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Aabylundvænget 4, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2006-01-23 tilføjes Bestyrelse: Per Conradsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-05 fjernes Bestyrelse: Brian Danny Vangsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Bestyrelse: Helene Vangsted Hoffmann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-21 tilføjes Navne: A & H VANGSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2003-05-20 fjernes Navne: VANGSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-06-30 tilføjes Bestyrelse: Winnie Vangsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aabylundvænget 4, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2002-01-16)
Den 2002-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Aabylundvænget 14, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2002-01-14)
Den 2002-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aabylundvænget 14, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2002-01-14)
Den 2002-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 16, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-02-26 tilføjes Navne: VANGSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1999-02-25 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1065 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-29 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1065 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-28 fjernes Navne: A.V. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-21 tilføjes Navne: A.V. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-20 tilføjes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1065 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-20 fjernes Navne: ApS KBIL 17 NR. 1065 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-19 fjernes Navne: A.V. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-22 tilføjes Bestyrelse: Brian Danny Vangsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 tilføjes Direktion: Arne Vangsted (direktion) (offentliggjort 2016-09-16)
Den 1998-09-22 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-19 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 16, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Andreas Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Legale ejere: Arne Vangsted (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1998-05-01 tilføjes Navne: A.V. HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-05-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)