Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Binavne | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gaaseager 61, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2024-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gaaseager 61, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2023-12-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gaaseager 61, 2600 Glostrup (offentliggjort 2024-04-16)
Den 2017-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Bryggerdammen 27, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-02-26)
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 tilføjes Vedtægter: 2013-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-10 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Direktion: Jeanette Albjerg Kruse (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-14 fjernes Direktion: Kenneth Løwe Albjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-14 tilføjes Legale ejere: Jeanette Albjerg Kruse (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-11-14 tilføjes Navne: 3C ALBJERG HOLDING ApS (offentliggjort 2011-11-15)
Den 2011-11-13 fjernes Navne: 3C HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2008-03-02)
Den 2011-11-14 tilføjes Reelle ejere: Jeanette Albjerg Kruse (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2008-03-01 tilføjes Navne: 3C HOLDING STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2008-03-02)
Den 2008-02-29 fjernes Navne: ALBJERG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-29 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-29 fjernes Revisor: Sanne Merete Metzsch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bryggerdammen 27, 2605 Brøndby (offentliggjort 2017-02-26)
Den 2006-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Skyttedammen 27, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skyttedammen 27, 2605 Brøndby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-03 tilføjes Binavne: ALBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Direktion: Kenneth Løwe Albjerg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-08-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Navne: ALBJERG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Revisor: Sanne Merete Metzsch (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Stiftere: Kenneth Løwe Albjerg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)