Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Hvidhvask | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-01-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Frøkærvej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Direktion: Kristian Thorvald Christensen (direktion) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Legale ejere: Kristian Thorvald Christensen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Navne: FRØKÆR HANDEL ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Reelle ejere: Kristian Thorvald Christensen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Stiftere: Kristian Thorvald Christensen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2021-01-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2020-02-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-05-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-05-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-05-27 tilføjes Vedtægter: 2016-05-27 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-05-27 fjernes Revisor: DANREVI BRAMMING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-05-20 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2016-05-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2014-08-15 tilføjes Navne: FRØKÆR HANDEL ApS (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2014-08-14 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 2. JANUAR 1998 ApS (offentliggjort 2014-08-15)
Den 2014-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2014-08-15 tilføjes Vedtægter: 2014-08-15 (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2014-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frøkærvej 8, 6710 Esbjerg V (offentliggjort 2021-01-28)
Den 2014-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Ålbæk Møllevej 44, 6740 Bramming (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2008-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ålbæk Møllevej 44, 6740 Bramming (offentliggjort 2014-02-17)
Den 2008-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Grimstrup Hovedvej 7, 6818 Årre (offentliggjort 2008-02-26)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grimstrup Hovedvej 7, 6818 Årre (offentliggjort 2008-02-26)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grimstrup Hovedvej 7, 6818 Årre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-15 tilføjes Revisor: DANREVI BRAMMING GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2016-09-12)
Den 2003-12-15 fjernes Revisor: NIELSEN & MØLLER. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grimstrup Hovedvej 7, 6818 Årre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Direktion: Kristian Thorvald Christensen (direktion) (offentliggjort 2021-01-28)
Den 1998-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 1998-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 1998-06-30 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 1998-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-01-28)
Den 1998-06-30 tilføjes Legale ejere: Kristian Thorvald Christensen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 1998-06-30 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET AF 2. JANUAR 1998 ApS (offentliggjort 2014-08-15)
Den 1998-06-30 tilføjes Reelle ejere: Kristian Thorvald Christensen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 1998-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 1998-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 1998-06-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-09-12)
Den 1998-06-30 tilføjes Revisor: NIELSEN & MØLLER. REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Stiftere: Kristian Thorvald Christensen (offentliggjort 2021-01-28)
Den 1998-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-28)
Den 1998-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-01-28)