Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Bestyrelse | Ejerskaber | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Kapitalvaluta | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-25 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-26)
Den 2021-02-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2021-02-10 tilføjes Bestyrelse: Claus Olsen (formand) (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-10 fjernes Bestyrelse: Uffe Bruhn Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2021-02-09 fjernes Bestyrelse: Claus Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2000-05-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET ALLAN HANSEN A/S. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2007-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALLAN HANSEN EJENDOMME, DAUGAARD ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET VEDELSGADE 115 ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2011-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET VESTERBROGADE 3 ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-01-10 sletter virksomheden Ejerskaber: EJENDOMMEN NØRREGADE 10-12 VEJLE ApS. (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2013-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALLAN HANSEN AUTOMOBILER A/S. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2013-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ALLAN HANSEN LEASING A/S. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2020-12-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-13 tilføjes Bestyrelse: Claus Olsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2020-01-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-25)
Den 2020-01-13 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2019-11-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-23 tilføjes Bestyrelse: Martin Duch Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-23 fjernes Bestyrelse: Sandra Birgitte Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, finansiering og kapitalanbringelse samt på de finansielle markeder at indgå forretninger i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Vedtægter: 2010-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-14 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-14 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-23 tilføjes Bestyrelse: Sandra Birgitte Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Bestyrelse: Marianne Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Vejlevej 63, 8721 Daugård (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl Vejlevej 63, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-06 tilføjes Bestyrelse: Uffe Bruhn Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2021-02-10)
Den 2006-11-06 fjernes Bestyrelse: Sandra Birgitte Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-11 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl Vejlevej 63, 8721 Daugård (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-08 tilføjes Bestyrelse: Sandra Birgitte Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 tilføjes Direktion: Allan Kim Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 tilføjes Legale ejere: Allan Kim Hansen (offentliggjort 2015-06-08)
Den 1998-06-08 tilføjes Navne: ALLAN HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-08 tilføjes Reelle ejere: Allan Kim Hansen (offentliggjort 2017-10-23)
Den 1998-06-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-06-08 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 tilføjes Stiftere: Allan Kim Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)