Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-04-04 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-04 fjernes Bestyrelse: Henrik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 fjernes Direktion: Henrik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-08-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-04 fjernes Navne: Q-ENTERTAINMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-04-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 fjernes Stiftere: ADVOKATFIRMAET BOEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-31 fjernes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 1999-12-02)
Den 1999-12-02 tilføjes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 1999-12-02)
Den 1999-12-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-26 fjernes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-02-18 tilføjes Bestyrelse: Henrik Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 tilføjes Direktion: Henrik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 fjernes Direktion: Leif Staal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af pool-hall med tilhørende restauration samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 tilføjes Revisor: Kpmg C Jespersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-18 tilføjes Vedtægter: 1999-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-03 tilføjes Direktion: Leif Staal (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-08-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Navne: Q-ENTERTAINMENT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Stiftere: ADVOKATFIRMAET BOEL A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)