Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Joan Dudek | 30.05.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hasse Sundøy | 01.05.2001 | 30.05.2006 | direktion |
Per Dan Jørgensen | 17.11.1998 | 01.05.2001 | direktion |
Preben Bang Henriksen | 01.07.1998 | 17.11.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Poul Olsen | 04.06.2008 | 28.05.2015 | bestyrelse |
Ole Søren Viggo Boe Jensen | 02.10.2006 | 28.05.2015 | bestyrelse |
Lizzi Rudloff | 02.10.2006 | 04.06.2008 | bestyrelse |
Joan Dudek | 30.05.2006 | 28.05.2015 | bestyrelse |
Hasse Sundøy | 30.05.2006 | 02.10.2006 | formand |
Kirsten Ersted Hauerslev | 03.06.2001 | 02.10.2006 | bestyrelse |
Per Dan Jørgensen | 17.11.1998 | 03.06.2001 | bestyrelse |