Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2011-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-28 fjernes Bestyrelse: Flemming Stig Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Direktion: Flemming Stig Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-28 fjernes Navne: HBH AF 1/4-2010 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Revisor: Flemming Riis Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Schweizerpladsen 5, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 133, 3770 Allinge (offentliggjort 2007-02-13)
Den 2010-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er i ind og udland, at drive hotel- og ferieparkvirksomhed, samt rejsebureauvirksomhed, leasing, finansieringsvirksomhed, byggeri af fast ejendom og handel med fast ejendom, driftsmidler og værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Navne: HBH AF 1/4-2010 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 tilføjes Vedtægter: 2010-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-01 fjernes Binavne: HOTEL SJØLYST ApS, DUEODDE FERIEPARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 fjernes Navne: HOTEL BORNHOLM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr. Strandvej 133, 3770 Allinge (offentliggjort 2007-02-13)
Den 2007-02-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsvejen 1, 3730 Nexø (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårdsvejen 1, 3730 Nexø (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2004-05-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Haveselskabetsvej 3, 1. tv., 1823 Frederiksberg C (offentliggjort 2002-01-23)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-27 fjernes Bestyrelse: Anne-Britt Kristine Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller (offentliggjort 2007-12-28)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-14 tilføjes Revisor: Flemming Riis Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-14 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Sivertsen Registrerede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 tilføjes Bestyrelse: Anne-Britt Kristine Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-11 fjernes Bestyrelse: Jens Oluf Ingemann Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-11 tilføjes Bestyrelse: Jens Oluf Ingemann Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 fjernes Bestyrelse: Jan Ranners (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 tilføjes Direktion: Flemming Stig Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-11 fjernes Direktion: Jens Oluf Ingemann Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haveselskabetsvej 3, 1. tv., 1823 Frederiksberg C (offentliggjort 2002-01-23)
Den 2001-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongelyset 47, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-09-18 tilføjes Bestyrelse: Jan Ranners (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-18 fjernes Bestyrelse: Jens Oluf Ingemann Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Bestyrelse: Jette Harder Larsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-06-27 fjernes Bestyrelse: Flemming Stig Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-11-17 tilføjes Navne: HOTEL BORNHOLM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-16 fjernes Navne: SCSK 2427 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-11-16 tilføjes Bestyrelse: Flemming Stig Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 tilføjes Direktion: Jens Oluf Ingemann Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Sivertsen Registrerede Revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-16 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongelyset 47, 4200 Slagelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Binavne: HOTEL SJØLYST ApS, DUEODDE FERIEPARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Hovedbranche: Hoteller med restauration (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Navne: SCSK 2427 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Flemming Jensen. (offentliggjort 2008-08-15)