Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-03-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Ebbesens Vej 1, 1. tv., 1911 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-04 fjernes Direktion: Ron Lokzinsky (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-04 fjernes Navne: WAVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-03-04 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Revisor: Jannik Hansen Revision v/Jannik Hansen , Statsaut.Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Stiftere: Ron Lokzinsky (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Ebbesens Vej 1, 1. tv., 1911 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Allé 5, 1615 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive håndværks-, handels-, og service virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-28 tilføjes Vedtægter: 2004-01-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 tilføjes Revisor: Jannik Hansen Revision v/Jannik Hansen , Statsaut.Revisor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-01 fjernes Revisor: Jannik Dennis Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-07 tilføjes Revisor: Jannik Dennis Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-07 fjernes Revisor: VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Allé 5, 1615 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 282.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Navne: WAVE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Revisor: VANLØSE REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 tilføjes Direktion: Ron Lokzinsky (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 tilføjes Stiftere: Ron Lokzinsky (offentliggjort 2015-02-09)