Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | xbrl | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Direktion | Hvidhvask | ||||
Formål | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Legale ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-17 tilføjes Vedtægter: 2023-10-17 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-17 fjernes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-19 tilføjes Reelle ejere: Helle Laila Clara Schach Poulsen (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2021-11-19 fjernes Reelle ejere: Dich Heinrich Schach Jensen (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2021-11-18 fjernes Reelle ejere: Helle Laila Clara Schach Poulsen (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2021-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-10-12 tilføjes Vedtægter: 2021-10-12 (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2021-10-12 fjernes Direktion: Dich Heinrich Schach Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-10-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-25 tilføjes Direktion: Sara Løkke Borg (direktør) (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-09-25 fjernes Direktion: Christina Louise Schach Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-15 fjernes Reelle ejere: Christina Louise Schach Skov (offentliggjort 2018-06-07)
Den 2017-10-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-17)
Den 2017-09-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-19 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-10-17)
Den 2014-12-19 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-01 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udleje fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 direktører i forening (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2012-03-19 tilføjes Vedtægter: 2012-03-19 (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Blokken 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-17 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-10 tilføjes Direktion: Nicolai Schach-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: iduna@iduna.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: iduna@iduna.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-29 tilføjes Legale ejere: IDUNA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-10-27)
Den 1999-05-07 tilføjes Direktion: Christina Louise Schach Skov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-05-07 fjernes Direktion: Nicolai Schach-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-11-13 tilføjes Reelle ejere: Christina Louise Schach Skov, Helle Laila Clara Schach Poulsen, Dich Heinrich Schach Jensen (offentliggjort 2018-06-07)
Den 1998-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blokken 25, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Direktion: Nicolai Schach-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET IDUNA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-10-17)
Den 1998-06-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Stiftere: Nicolai Schach-Jensen, Helle Laila Clara Schach Poulsen, Dich Heinrich Schach Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)