Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Jørgen Risvang | 11.05.2001 | 19.10.2001 | adm. dir |
Lone Donde | 11.05.2001 | 11.05.2001 | direktion |
Klaus Søgaard | 08.07.1998 | 04.01.1999 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Jørgen Risvang | 16.05.2001 | 19.10.2001 | bestyrelse |
Robert E Klatell | 11.05.2001 | 19.10.2001 | formand |
Stephen Kaufmann | 11.05.2001 | 16.05.2001 | bestyrelse |
Lone Donde | 04.01.1999 | 19.10.2001 | bestyrelse |
Herman Ditlev Federspiel | 04.01.1999 | 17.05.2001 | bestyrelse |
Nicholas John Jefferies | 04.01.1999 | 17.05.2001 | bestyrelse |
Robert Klatell | 04.01.1999 | 17.05.2001 | bestyrelse |
Keryn Harriet Green | 04.01.1999 | 11.05.2001 | bestyrelse |
Odd-Erik Skippervold | 04.01.1999 | 01.07.2000 | bestyrelse |
Klaus Søgaard | 08.07.1998 | 04.01.1999 | bestyrelse |
Troels Elkiær Andersen | 08.07.1998 | 04.01.1999 | bestyrelse |
Jan-Erik Gunnar Svensson | 08.07.1998 | 04.01.1999 | formand |