Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Bibranche | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse |
Den 2021-08-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-07-31 fjernes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaj Munks Vænget 7, 1. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Sundhedsvæsen i øvrigt i.a.n. (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Interessenter: Lars Filip Jensen (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@bodycon.dk (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Navne: Fysiurgisk massør - Lars Filip (offentliggjort 2021-01-08)
Den 2021-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 15 (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2018-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsvænget 52, 3. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-12-31 fjernes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-12-31 fjernes Interessenter: Lars Filip Jensen (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: lars@blacklet.dk (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-12-31 fjernes Navne: Blacklet.dk (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-11-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsvænget 52, 3. tv., 7400 Herning (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsvænget 52, 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-23 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@blacklet.dk (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2018-11-22 fjernes Kontaktoplysninger: lars@aupiclean.dk (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2017-05-22 tilføjes Bibranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-05-22 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer i.a.n. via internet (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-05-21 fjernes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2017-05-22 tilføjes Navne: Blacklet.dk (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2017-05-21 fjernes Navne: Aupi Clean (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-11-08 tilføjes Navne: Aupi Clean (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-11-07 fjernes Navne: AupiClean (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-03 tilføjes Navne: AupiClean (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-11-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsvænget 52, 7400 Herning (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Hovedbranche: Almindelig rengøring i bygninger (offentliggjort 2017-05-22)
Den 2016-11-03 tilføjes Interessenter: Lars Filip Jensen (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2016-11-03 tilføjes Kontaktoplysninger: lars@aupiclean.dk (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2016-11-03 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2019-04-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 24, 7490 Aulum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-30 fjernes Hovedbranche: Anlægsgartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-30 fjernes Interessenter: Lars Filip Jensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2000-10-30 fjernes Navne: FILIP'S HAVE OG ANLÆG V/LARS FILIP JENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-30 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anlægsgartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-30 fjernes Hovedbranche: Anlægsgartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 24, 7490 Aulum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-05 tilføjes Hovedbranche: Anlægsgartnerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-05 tilføjes Interessenter: Lars Filip Jensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-08-05 tilføjes Navne: FILIP'S HAVE OG ANLÆG V/LARS FILIP JENSEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-08-05 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2013-11-22)