Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Michael Utzon | 23.02.2018 | 01.09.2018 | adm. dir |
Lars Ulff Falkenberg | 22.06.2011 | 23.02.2018 | adm. dir |
Jan Wilken | 06.12.2007 | 22.06.2011 | adm. dir |
Arne Grünfeld Pedersen | 30.04.2004 | 06.12.2007 | adm. dir |
Bent Lygum Poder | 30.06.1998 | 30.09.2004 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulla Hartmann Amtoft | 23.02.2018 | 01.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Michael Utzon | 23.02.2018 | 01.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kempf | 23.02.2018 | 01.09.2018 | formand |
Lars Ulff Falkenberg | 20.01.2012 | 23.02.2018 | bestyrelse |
Anders Eikemo Thorgaard | 04.05.2010 | 23.02.2018 | formand |
Berth Egon Valter Holm | 04.05.2010 | 20.01.2012 | bestyrelse |
Mariette Eikemo Thorgaard | 08.10.2008 | 23.02.2018 | bestyrelse |
Lone Føns Schrøder | 20.04.2006 | 04.05.2010 | formand |
Arne Grünfeld Pedersen | 27.09.2004 | 08.10.2008 | bestyrelse |
Kristian Peter Thorgaard | 30.04.2004 | 27.10.2006 | bestyrelse |
Niels Kaj Strøyberg | 30.04.2004 | 20.04.2006 | bestyrelse |
Ole Møller-Ernst Jensen | 05.09.2002 | 30.04.2004 | bestyrelse |
Bent Aage Petersen | 25.04.2002 | 30.04.2004 | formand |
Bent Lygum Poder | 30.06.1998 | 30.04.2004 | bestyrelse |
Torben Lindvald | 30.06.1998 | 30.04.2004 | bestyrelse |
Bent Aage Pedersen | 30.06.1998 | 02.05.2002 | bestyrelse |
Niels Vagn Jessen | 30.06.1998 | 25.04.2002 | formand |