Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2016-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Pedersvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Navne: LØNDAL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Stiftere: Egon Løndal Nielsen (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2016-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2015-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2015-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2015-01-12 fjernes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-10-31 fjernes Direktion: Claus Løndal Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pedersvej 11, 4600 Køge (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2013-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingbjergvej 6, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2012-07-01 tilføjes Revisor: ADDERE REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2012-07-01 fjernes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-12-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingbjergvej 6, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tingbjergvej 6, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-28 tilføjes Direktion: Claus Løndal Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-28 fjernes Direktion: Egon Løndal Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2004-11-08)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tingbjergvej 6, 4632 Bjæverskov (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Direktion: Egon Løndal Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejendomme, udlejning, handel, investering m.m. (offentliggjort 2016-12-04)
Den 1998-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 1998-06-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 1998-06-30 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 1998-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-12-04)
Den 1998-06-30 tilføjes Navne: LØNDAL EJENDOMME ApS (offentliggjort 2016-12-04)
Den 1998-06-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 1998-06-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 1998-06-30 tilføjes Revisor: PARTNERSELSKABET AF 1. JULI 2012 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Stiftere: Egon Løndal Nielsen (offentliggjort 2016-12-04)
Den 1998-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1998-06-30 tilføjes Vedtægter: 1998-06-30 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 1998-06-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-12-04)
Den 1998-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)