Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | xbrl | Bestyrelse | ||||
Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2018-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Jørgens Alle 4, 1. 6., 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-19 fjernes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-19 fjernes Navne: FG DESIGN ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-19 fjernes Stiftere: Otto Andersen (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-28 fjernes Direktion: Otto Andersen (direktion) (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-07 tilføjes Navne: FG DESIGN ApS (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2014-02-06 fjernes Navne: FGDESIGN A/S (offentliggjort 2014-03-31)
Den 2014-02-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2014-02-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-03-31)
Den 2014-02-07 fjernes Bestyrelse: Allan Ingemann Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: PLAN REVISION V/PER PETERSEN (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2011-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivervirksomhed (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2011-03-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Jørgens Alle 4, 1. 6., 4760 Vordingborg (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Prins Jørgens Alle 4, 1. 6., 4760 Vordingborg (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prins Jørgens Alle 4, 1. 6., 4760 Vordingborg (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerhusvej 43 a., 4700 Næstved (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerhusvej 43 a., 4700 Næstved (offentliggjort 2006-01-18)
Den 2006-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Scheelsvej 1, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2004-09-02)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-25 tilføjes Navne: FGDESIGN A/S (offentliggjort 2014-03-31)
Den 2005-02-24 fjernes Navne: 3-A INVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Scheelsvej 1, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2004-09-02)
Den 2004-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Centervej Syd 5, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-01-12)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2001-01-12)
Den 2000-09-30 fjernes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Navne: 3-A INVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2000-09-12)
Den 2000-06-29 fjernes Navne: FLADSÅ GRAFISK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centervej Syd 5, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-29 tilføjes Bestyrelse: Allan Ingemann Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-11-11)
Den 1998-06-29 tilføjes Direktion: Otto Andersen (direktion) (offentliggjort 2018-03-28)
Den 1998-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service med grafiske produkter samt anden hermed i forbindels stående virksomhed. (offentliggjort 2018-05-01)
Den 1998-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 1998-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 1998-06-29 tilføjes Hovedbranche: Bogtrykkerier og offsettrykkerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 991.000,00 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 1998-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-05-01)
Den 1998-06-29 tilføjes Navne: FLADSÅ GRAFISK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 1998-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-05-01)
Den 1998-06-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-01)
Den 1998-06-29 tilføjes Revisor: PLAN REVISION V/PER PETERSEN (offentliggjort 2015-11-11)
Den 1998-06-29 tilføjes Stiftere: Otto Andersen (offentliggjort 2018-05-01)
Den 1998-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-03-28)
Den 1998-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-03-31)
Den 1998-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-03-28)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)