Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Janne Rude | 12.12.2018 | formand |
Mads Vester | 03.05.2010 | bestyrelse |
Christen Vester | 26.06.1998 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Aase Vester | 26.06.1998 | 12.12.2018 | formand |
Janne Rude | 26.06.1998 | 11.12.2018 | bestyrelse |
Anna Kathrine Vester | 26.06.1998 | 23.06.2006 | bestyrelse |