Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at varetage bestyrelsesopgaver inden for erhverv og humanitære organisationer, forestå musikproduktion og kulturformidling, samt investere i værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2014-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 tilføjes Vedtægter: 2014-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2012-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weysesgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-01-07)
Den 2012-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fuldenvej 61, 8330 Beder (offentliggjort 2007-08-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fuldenvej 61, 8330 Beder (offentliggjort 2007-08-31)
Den 2007-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Weysesgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-01-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Revisor: REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-25)
Den 2007-03-19 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Weysesgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-01-09)
Den 2006-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 8, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-03-15 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-15 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Guldbergsgade 8, 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-19 tilføjes Direktion: Henrik Ib Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-05-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Legale ejere: Henrik Ib Jørgensen (offentliggjort 2015-04-14)
Den 1998-05-19 tilføjes Navne: I.H.J. HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-19 tilføjes Reelle ejere: Henrik Ib Jørgensen (offentliggjort 2017-09-27)
Den 1998-05-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-25)
Den 1998-05-19 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Stiftere: Henrik Ib Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)