Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-05-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 40, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-10 fjernes Direktion: Jørn Ploug Torbensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-10 fjernes Navne: TORBENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 fjernes Revisor: Jens Jørgen Weise Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 fjernes Stiftere: Lars Grotkjær Torbensen, Jørn Ploug Torbensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-27 tilføjes Revisor: Jens Jørgen Weise Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 tilføjes Vedtægter: 2001-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-29 fjernes Revisor: TEAM-ES REVISION REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillebæltsvej 40, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-14 tilføjes Direktion: Jørn Ploug Torbensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Navne: TORBENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Revisor: TEAM-ES REVISION REGISTRERET REVISORANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Stiftere: Lars Grotkjær Torbensen, Jørn Ploug Torbensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)