Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Navne | ||||
Årsbeskæftigelse | Legale ejere | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-10-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-10-01 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2005-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: INSTALLATIONSFIRMAET LARS JAKOBSEN ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2014-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EL-INSTALLATIONSFIRMAET EJBY OG JAKOBSEN A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2016-04-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Ejby og Jakobsen ApS. (offentliggjort 2016-04-15)
Den 2023-04-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-01-01 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-10-11)
Den 2023-01-01 fjernes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2022-03-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed og anden i forbindelse hermed beslægtet virksomhed, herunder investering i værdipapirer og fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Vedtægter: 2013-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-31 tilføjes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2023-01-04)
Den 2012-01-31 fjernes Revisor: 3 H REVISION, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 tilføjes Revisor: 3 H REVISION, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-09 fjernes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-07 tilføjes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-07-07 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-06-30)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 33, 9520 Skørping (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 33, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-12 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-12 fjernes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2005-06-30)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-01 tilføjes Navne: LARS JAKOBSEN, SKØRPING HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2005-05-31 fjernes Navne: INSTALLATIONSFIRMAET LARS JAKOBSEN ApS (offentliggjort 2004-11-05)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-05 tilføjes Legale ejere: Lars Birger Jakobsen (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2004-11-05 tilføjes Reelle ejere: Lars Birger Jakobsen (offentliggjort 2017-07-24)
Den 2004-10-22 tilføjes Navne: INSTALLATIONSFIRMAET LARS JAKOBSEN ApS (offentliggjort 2004-11-05)
Den 2004-10-21 fjernes Navne: INSTALLATIONSFIRMAET PER JAKOBSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-18 tilføjes Revisor: NIELSEN & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, HASSERIS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-18 fjernes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-08-28 tilføjes Revisor: REVICOR, Godkendt REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-08-28 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-05-03 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-03 fjernes Revisor: ApS AF 19. FEBRUAR 2003 - B.J. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-29 fjernes Stiftere: Lars Birger Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsgade 33, 9520 Skørping (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Direktion: Lars Birger Jakobsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Navne: INSTALLATIONSFIRMAET PER JAKOBSEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-06-25 tilføjes Revisor: ApS AF 19. FEBRUAR 2003 - B.J. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Stiftere: Per Bent Jakobsen, Lars Birger Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)