Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-15 fjernes Navne: VIMMELSKAFTET 39-41. 1998 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-11-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 fjernes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-15 fjernes Direktion: Steen Linderstrøm-Lang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i kommanditselskabet K/S Vimmelskaftet 39-41, København og at administrere kommanditselskabets faste ejendomme og andre formueaktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 tilføjes Vedtægter: 2001-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 tilføjes Direktion: Steen Linderstrøm-Lang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 fjernes Direktion: Jens Schaumann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-24 tilføjes Navne: VIMMELSKAFTET 39-41. 1998 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-23 tilføjes Navne: IP 059 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-23 fjernes Navne: IP 059 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-23 tilføjes Direktion: Jens Schaumann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Stiftere: LANDIC INVESTMENT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)