Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Dahl | 31.05.2006 | 06.02.2009 | direktion |
Peer Slipsager | 23.02.1998 | 31.05.2006 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Dahl | 30.04.2007 | 06.02.2009 | bestyrelse |
Henrik Higham Schlüter | 31.05.2006 | 06.02.2009 | formand |
Arne Løvbjerg | 31.05.2006 | 30.04.2007 | bestyrelse |
Tom Emmerick Nielsen | 18.06.2003 | 06.02.2009 | bestyrelse |
Bjarne Møgelhøj | 01.05.2002 | 01.05.2002 | bestyrelse |
Lars Skov Jensen | 28.02.2002 | 14.04.2005 | bestyrelse |
Henrik Higham Schlüter | 28.02.2002 | 18.06.2003 | formand |
Bjarne Møgelhøj | 28.02.2002 | 01.05.2002 | formand |
Michael Slipsager | 22.01.1999 | 31.05.2006 | bestyrelse |
Peer Slipsager | 22.01.1999 | 31.05.2006 | bestyrelse |