Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Arenfeldt Jensen | 20.08.2002 | 05.09.2008 | direktion |
Bjarne Olesen | 07.12.1998 | 20.08.2002 | direktion |
Steffen Ebdrup | 01.04.1998 | 07.12.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gert Vinther Jørgensen | 30.09.2005 | 05.09.2008 | bestyrelse |
Ole Arenfeldt Jensen | 20.08.2002 | 05.09.2008 | bestyrelse |
Søren Christian Madsen | 01.02.2001 | 30.09.2005 | bestyrelse |
Knud Jensen | 07.12.1998 | 05.09.2008 | bestyrelse |
Bjarne Olesen | 07.12.1998 | 20.08.2002 | bestyrelse |
Lars Kudsk | 07.12.1998 | 01.02.2001 | bestyrelse |