Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Mogens Kastrup Nielsen | 16.06.1998 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Mogens Kastrup Nielsen | 16.06.1998 | 17.06.1998 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DENNIS WÜRTZ HOLDING ApS (CVR 32156088) | NORMAL | 07.03.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DENNIS WÜRTZ HOLDING ApS (CVR 32156088) | 14.04.2014 | 06.03.2017 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
MKN HOLDING ApS (CVR 21570494) | 12.03.1999 | 07.03.2017 | 50,00-66,66% | 50,00 % |