Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2003-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjarkesvej 14, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-14 fjernes Direktion: Vagn Sorknæs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-14 fjernes Navne: RYTTERMARKEN 12 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-14 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Stiftere: Vagn Sorknæs, Kurt Sorknæs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjarkesvej 14, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2000-03-30)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnepladsen 3, 5700 Svendborg (offentliggjort 2000-03-30)
Den 2000-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryttermarken 12, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttermarken 12, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-23 tilføjes Direktion: Vagn Sorknæs (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, salg og drift af faste ejendomme samt handelsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Navne: RYTTERMARKEN 12 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-23 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Stiftere: Vagn Sorknæs, Kurt Sorknæs (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Vedtægter: 1998-06-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)