Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2019-05-02 sletter virksomheden Ejerskaber: STIG NALBANDIAN HOLDING ApS. (offentliggjort 2019-06-14)
Den 2019-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Henrikshøj 12, 1. 1., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Direktion: Frans Nalbandian (direktion) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-03-12 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Legale ejere: Frans Nalbandian (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Navne: FRANS NALBANDIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Reelle ejere: Frans Nalbandian (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Stiftere: Frans Nalbandian (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2019-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-11-23 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrikshøj 12, 1. 1., 2950 Vedbæk (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2018-02-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Trørødgårdsvej 4, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2017-11-30 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-03 tilføjes Legale ejere: Frans Nalbandian (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2015-05-03 tilføjes Reelle ejere: Frans Nalbandian (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2013-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trørødgårdsvej 4, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2018-02-27)
Den 2013-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 8, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i aktier og andre kapitalandele i selskaber samt i andre aktiviteter, der har en naturlig tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2009-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2009-11-29 tilføjes Vedtægter: 2009-11-29 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2009-06-30 fjernes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-06-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-22)
Den 2005-02-23 tilføjes Revisor: ECOMENTOR - STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-23 fjernes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 tilføjes Revisor: TA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-06 fjernes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-06-22)
Den 1998-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 8, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-12 tilføjes Direktion: Frans Nalbandian (direktion) (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1998-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-06-30 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1998-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-03-12 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1998-03-12 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1998-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1998-03-12 tilføjes Navne: FRANS NALBANDIAN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1998-03-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1998-03-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1998-03-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1998-03-12 tilføjes Revisor: JØRGEN JOHANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-12 tilføjes Stiftere: Frans Nalbandian (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1998-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-13)
Den 1998-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-13)