Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 27, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-28 fjernes Bestyrelse: Søren Kristian Espersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Direktion: Hans Espersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Hovedbranche: Fiskeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-28 fjernes Navne: LANDS END E439 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Stiftere: Søren Kristian Espersen, Kaj Christensen Brock, Hans Espersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiskerihavnsgade 27, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-03 tilføjes Bestyrelse: Søren Kristian Espersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Direktion: Hans Espersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive erhvervsmæssigt fiskeri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Hovedbranche: Fiskeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Navne: LANDS END E439 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Stiftere: Søren Kristian Espersen, Kaj Christensen Brock, Hans Espersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Vedtægter: 1998-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)