Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-10-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Blangstedgårdsvej 1, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-09 fjernes Bestyrelse: Adil Abd Al-Kadir Al-Kassim (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 fjernes Direktion: Adil Abd Al-Kadir Al-Kassim (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-09 fjernes Navne: CARBONICS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-10-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet J. Barrett (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 fjernes Stiftere: Adil Abd Al-Kadir Al-Kassim (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-09 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-18 fjernes Bestyrelse: Niels Lycke Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blangstedgårdsvej 1, 5220 Odense SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Daltoften 133, 5320 Agedrup (offentliggjort 2007-08-01)
Den 2007-08-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Daltoften 133, 5320 Agedrup (offentliggjort 2007-08-01)
Den 2007-07-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrupgårdvænget 51, 5250 Odense SV (offentliggjort 2004-04-27)
Den 2007-07-12 tilføjes Bestyrelse: Omar Al-Kassim Vendelbo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-07-12 fjernes Bestyrelse: Peter Clemmensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 tilføjes Bestyrelse: Niels Lycke Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-14 fjernes Bestyrelse: Ib Thrane (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrupgårdvænget 51, 5250 Odense SV (offentliggjort 2004-04-27)
Den 2004-04-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvænget 10, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i Malmø Komposit AB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-14 tilføjes Vedtægter: 2004-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-12 tilføjes Bestyrelse: Peter Clemmensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-12 fjernes Bestyrelse: Jan Iversen Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 tilføjes Bestyrelse: Jan Iversen Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-29 fjernes Bestyrelse: Ulla Daneved (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvænget 10, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-29 tilføjes Bestyrelse: Ulla Daneved (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Direktion: Adil Abd Al-Kadir Al-Kassim (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-04-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Navne: CARBONICS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet J. Barrett (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Stiftere: Adil Abd Al-Kadir Al-Kassim (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)