Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | xbrl | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ramsingsvej 30, 2500 Valby (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 65, 2300 København S (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-24 tilføjes Bestyrelse: Niels Bergkvist Hansen (formand) (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-23 fjernes Bestyrelse: Niels Bergkvist Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-16 tilføjes Bestyrelse: Barbara Weinschenck (næstformand) (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2023-05-16 fjernes Bestyrelse: Jens Marquard Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2023-05-15 fjernes Bestyrelse: Sven Thormod Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-07-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermlandsgade 65, 2300 København S (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2022-07-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 55, 1058 København K (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-27 tilføjes Direktion: Helle Andsbjerg (direktør) (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2022-05-27 tilføjes Bestyrelse: Jens Lundgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-31)
Den 2022-05-27 fjernes Bestyrelse: Fritz Troels Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2022-05-26 fjernes Bestyrelse: Preben Zimmer (suppleant) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-27 fjernes Direktion: Niels Bergkvist Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2022-04-01 tilføjes Bestyrelse: Helle Andsbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-28)
Den 2022-04-01 fjernes Bestyrelse: Ola Neset Brødremoen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2022-01-11 tilføjes Kontaktoplysninger: cej@cej.dk (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2022-01-10 fjernes Kontaktoplysninger: sb@ledernesoefart.dk (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-10-15 tilføjes Bestyrelse: Niels Bergkvist Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-19)
Den 2021-10-15 fjernes Bestyrelse: Sune Blinkenberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-14 fjernes Bestyrelse: Niels Bergkvist Hansen (formand) (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-10-15 tilføjes Direktion: Niels Bergkvist Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-26)
Den 2021-10-15 fjernes Direktion: Sune Blinkenberg (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: sb@ledernesoefart.dk (offentliggjort 2022-01-11)
Den 2021-05-19 fjernes Kontaktoplysninger: mail@soefartens.org (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2021-05-18 fjernes Bestyrelse: Jeppe Guldager Tang (suppleant) (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-03-19 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Guldager Tang (suppleant) (offentliggjort 2021-05-18)
Den 2021-03-19 fjernes Bestyrelse: Vagn Erik Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-04-27)
Den 2021-03-18 fjernes Bestyrelse: Ola Neset Brødremoen (suppleant) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-07 tilføjes Bestyrelse: Ola Neset Brødremoen (suppleant) (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2020-05-07 fjernes Bestyrelse: Jesper Frederiksen (suppleant) (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2020-05-06 fjernes Bestyrelse: Fritz Troels Frederiksen (suppleant) (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2019-05-04 tilføjes Bestyrelse: Niels Bergkvist Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-22)
Den 2019-05-04 fjernes Bestyrelse: Fritz Ganzhorn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-03 fjernes Bestyrelse: Sven Thormod Petersen (suppleant) (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2019-05-04 tilføjes Direktion: Sune Blinkenberg (adm. dir.) (offentliggjort 2021-11-04)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-10 fjernes Direktion: Fritz Ganzhorn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-01 tilføjes Bestyrelse: Sven Thormod Petersen (suppleant) (offentliggjort 2019-05-26)
Den 2018-04-01 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Frøstrup (suppleant) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-06-27 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2016-05-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-04-01 fjernes Bestyrelse: Jens Kiil Naldal (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-03-22 fjernes Bestyrelse: Peer Bøje Brandenborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-19 tilføjes Bestyrelse: Finn Jensen (suppleant) (offentliggjort 2018-05-29)
Den 2013-03-19 fjernes Bestyrelse: Stefan Egedal Petersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-12-17 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@soefartens.org (offentliggjort 2021-05-20)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-22 tilføjes Bestyrelse: Stefan Egedal Petersen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-22 fjernes Bestyrelse: Bjarne Cæsar Skinnerup (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Boliganvisning, ferieboligudlejning mv. (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Selskabelige foreninger, loger mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Ferieboligudlejning (offentliggjort 2007-03-29)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-07-01 tilføjes Bibranche: Ferieboligudlejning (offentliggjort 2007-03-29)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-04 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2016-06-27)
Den 2005-03-18 tilføjes Bestyrelse: Svend Aino Lindbøl (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-04 fjernes Bestyrelse: Søren Risgaard Jeppesen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-19 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Cæsar Skinnerup (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 fjernes Bestyrelse: Poul Erik Sørensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-28 fjernes Bestyrelse: Finn Bruno Kjeldsholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-02-28 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 tilføjes Bestyrelse: Bent Boye-Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-01 fjernes Bestyrelse: Steven Sandorff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 55, 1058 København K (offentliggjort 2022-07-06)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Selskabelige foreninger, loger mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: NAVIGATØRERNES HUS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-08-01 tilføjes Bestyrelse: Fritz Ganzhorn (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-08-01 fjernes Bestyrelse: Peter Funch (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-08-01 tilføjes Direktion: Fritz Ganzhorn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-08-01 fjernes Direktion: Anders Hanghøj Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-04-01 tilføjes Bestyrelse: Bent Mortensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 fjernes Bestyrelse: Søren Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-27 fjernes Bestyrelse: Peter Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-04 fjernes Bestyrelse: Kurt Brun Kaysen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 tilføjes Formål: Fondens formål er erhvervelse og drift af fast ejendom i København, hvori kan indrettes lokaler til Dansk Navigatørforening, og som kan benyttes til andre formål til gavn for foreningens medlemmer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand og direktøren (jfr § 9) i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-19 tilføjes Vedtægter: 1994-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-19 fjernes Bestyrelse: Arne Fischer Henrichsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Bestyrelse: Overstyrmand Louis Hansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-04 fjernes Revisor: Kaptajn Hartvig Thomas Panduro, Kaptajn Holger Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-19 fjernes Bestyrelse: Knud Elo Andreas Ahlgreen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-06-20 tilføjes Bestyrelse: Knud Elo Andreas Ahlgreen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-06-20 tilføjes Direktion: Anders Hanghøj Sørensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1986-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1986-06-20 tilføjes Revisor: Kaptajn Hartvig Thomas Panduro, Kaptajn Holger Petersen, CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)