Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Revisor | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oscar Pettifords Vej 29, 4. th., 2450 København SV (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Biens Allé 18, kl., 2300 København S (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-15 tilføjes Kontaktoplysninger: aw@welding.dk (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 fjernes Kontaktoplysninger: nw@welding.dk (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-05-24 tilføjes Kontaktoplysninger: nw@welding.dk (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-05-23 fjernes Kontaktoplysninger: aw@weldings.dk (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Biens Allé 18, kl., 2300 København S (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2021-03-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 184, 2300 København S (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2021-03-28 tilføjes Kontaktoplysninger: aw@weldings.dk (offentliggjort 2023-05-24)
Den 2021-03-27 fjernes Kontaktoplysninger: epost@weldings.dk (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 184, 2300 København S (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 184, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2018-03-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-05-11 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2016-02-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-02-07 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2016-05-12)
Den 2013-02-07 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med og investering i fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Navne: EJENDOMSFIRMAET WELDINGS ApS (offentliggjort 2010-06-16)
Den 2010-06-15 fjernes Navne: EJENDOMSMÆGLERFIRMAET WELDINGS ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2010-06-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-16 tilføjes Vedtægter: 2010-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 tilføjes Revisor: INTERREVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Revisor: TM Trade ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-12 tilføjes Revisor: TM Trade ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-12 fjernes Revisor: CENSOR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-17 tilføjes Revisor: CENSOR REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-17 fjernes Revisor: Nytolstrup Hjortefarm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 184, 2300 København S (offentliggjort 2018-10-01)
Den 2008-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 184, 2300 København S (offentliggjort 2007-11-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere mv. (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amagerbrogade 184, 2300 København S (offentliggjort 2007-11-19)
Den 2007-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Frankrigsgade 10, 2300 København S (offentliggjort 2005-02-04)
Den 2007-11-14 tilføjes Kontaktoplysninger: epost@weldings.dk (offentliggjort 2021-03-28)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-01 tilføjes Revisor: Nytolstrup Hjortefarm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-01 fjernes Revisor: ALICE ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-05 tilføjes Revisor: ALICE ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-04-17 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PER KRONBORG REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-17 fjernes Revisor: Per Kronborg Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frankrigsgade 10, 2300 København S (offentliggjort 2005-02-04)
Den 2005-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Oxford Allé 14, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-01 tilføjes Legale ejere: Nina Welding, Anders Welding (offentliggjort 2015-05-13)
Den 2004-10-01 tilføjes Reelle ejere: Nina Welding, Anders Welding (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-26 tilføjes Revisor: Per Kronborg Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-26 fjernes Revisor: FINN RÜTZOU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-20 fjernes Kontaktoplysninger: domus@domusejendom.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2003-01-03 tilføjes Navne: EJENDOMSMÆGLERFIRMAET WELDINGS ApS (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2003-01-02 fjernes Navne: DOMUSWELDING EJENDOMSFORMIDLING ApS (offentliggjort 2001-08-20)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-01 tilføjes Direktion: Anders Welding (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-01 tilføjes Navne: DOMUSWELDING EJENDOMSFORMIDLING ApS (offentliggjort 2001-08-20)
Den 2001-07-31 fjernes Navne: DOMUS EJENDOMSFORMIDLING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-27 tilføjes Revisor: FINN RÜTZOU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-27 fjernes Revisor: SF ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-18 tilføjes Kontaktoplysninger: domus@domusejendom.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oxford Allé 14, 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-02 tilføjes Binavne: DOMUSWELDING EJENDOMSFORMIDLING ApS, DOMUSAMAGER ApS, DOMUS EJENDOMSFORMIDLING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Direktion: Nina Welding (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Hovedbranche: Ejendomsmæglere (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Navne: DOMUS EJENDOMSFORMIDLING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1998-07-02 tilføjes Revisor: SF ERHVERVSEJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Stiftere: Nina Welding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)