Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Langebæk | 12.12.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Breum Andersen | 09.03.2011 | 12.12.2022 | direktør |
Peter Christian Secher | 08.05.1998 | 09.03.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Bo Løkke | 24.08.2016 | 12.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Langebæk | 08.05.1998 | 12.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Breum Andersen | 08.05.1998 | 12.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Christian Secher | 08.05.1998 | 03.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
John Barnkob | 08.05.1998 | 06.03.2003 | bestyrelsesmedlem |