Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
Bodil Bilde | 30.04.1998 | 25.08.2023 | |
Erik Bilde | 30.04.1998 | 25.08.2023 | |
Erik John Bilde | 30.04.1998 | 25.08.2023 | |
Leif Bilde | 30.04.1998 | 25.08.2023 |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Erik Bilde | 20.12.2005 | 25.08.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Leif Bilde | 20.12.2005 | 25.08.2023 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
SINDAL GRAFISK ApS (CVR 10261481) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 07.07.1998 | 31.12.2019 | 100,00% | 100,00% |