Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
STEEN H. CHRISTENSEN HOLDING ApS (CVR 10030854) | NORMAL | 29.11.2021 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
Lars S. Christensen Holding 2019 ApS (CVR 41036451) | NORMAL | 27.12.2019 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
L Holding 2021 ApS (CVR 42883824) | 26.11.2021 | 29.11.2021 | 20,00-24,99% | 25,00 % |
STEEN H. CHRISTENSEN HOLDING ApS (CVR 10030854) | 26.06.2015 | 26.11.2021 | 25,00-33,32% | 25,00 % |
LARS S. CHRISTENSEN HOLDING ApS (CVR 30830598) | 26.06.2015 | 03.05.2020 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
LAUR. CHRISTENSEN EJENDOMME ApS (CVR 33786247) | NORMAL | 12.10.2012 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
STOP39 ERHVERVS- & TRANSPORTCENTER A/S (CVR 20976802) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 18.04.2017 | 28.12.2019 | 20,00-24,99% | 20,00-24,99% |
STOP39 ERHVERVS- & TRANSPORTCENTER A/S (CVR 20976802) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 28.08.2014 | 17.04.2017 | 15,00-19,99% | 15,00-19,99% |