Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hans Jørgen Birk Lynggaard | 01.07.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Schierbeck | 01.04.1998 | 01.07.1999 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anna Helena Bramstorp | 14.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Peter Tetens Jahn | 19.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jens Gunnar Molin | 19.03.2020 | formand |
Jens Bjerregaard | 01.07.1999 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Marcus Hansson | 08.05.2012 | 14.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Axel Tobias Antius | 08.05.2012 | 19.03.2020 | formand |
Hans Jørgen Birk Lynggaard | 17.11.2006 | 19.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Göran Andersson | 17.11.2006 | 08.05.2012 | formand |
Kim Siggaard | 26.11.2002 | 17.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Leo Larsen Alting | 01.07.1999 | 17.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Otto Frederik Spliid | 01.07.1999 | 21.11.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jens Pilgaard | 01.07.1999 | 23.10.2001 | bestyrelsesmedlem |