Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2001-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Edith Rodes Vej 23, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-16 fjernes Bestyrelse: Nils Wilhelm Johnsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Direktion: Henrik Sjelle (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-16 fjernes Navne: WOODPARTNER INT. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-08-16 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Stiftere: Michael Nielsen, Henrik Sjelle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-06-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Edith Rodes Vej 23, 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ægirsvej 32, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive grossistvirksomhed, handel, investering og anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-29 tilføjes Vedtægter: 2001-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ægirsvej 32, 4873 Væggerløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-16 tilføjes Bestyrelse: Nils Wilhelm Johnsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 tilføjes Direktion: Henrik Sjelle (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-06-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 tilføjes Navne: WOODPARTNER INT. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-16 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 tilføjes Stiftere: Michael Nielsen, Henrik Sjelle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)