Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karl Josef Schmidt | 06.06.2016 | 31.10.2018 | adm. dir |
André Radley Grundahl | 24.03.2010 | 06.06.2016 | adm. dir |
Jørgen Bech Poulsen | 30.10.1998 | 24.03.2010 | direktion |
Jacob Hvidtfeldt Jacobsen | 30.10.1998 | 01.05.2008 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.04.1998 | 30.10.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Farzana Motiwala Moinuddin | 07.05.2018 | 31.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
David John Mansfield | 07.05.2018 | 31.10.2018 | formand |
David John Mansfield | 13.06.2017 | 06.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Bradley Edward Mautner | 11.06.2015 | 07.05.2018 | formand |
Stephen Clark Buck | 25.06.2013 | 11.06.2015 | formand |
Karl Josef Schmidt | 26.02.2012 | 31.10.2018 | bestyrelse |
André Radley Grundahl | 21.04.2010 | 06.06.2016 | bestyrelse |
James Michael Hoffman | 11.05.2009 | 13.06.2017 | næstformand |
John Mark Foster | 11.05.2009 | 25.06.2013 | formand |
Poul Damgaard Poulsen | 11.05.2009 | 21.04.2010 | bestyrelse |
Gene Keith Ogilvie | 11.05.2009 | 21.04.2010 | bestyrelse |
Bradley Edward Mautner | 24.05.2006 | 10.06.2015 | bestyrelse |
McLeod Stephens Jr | 05.03.2001 | 11.05.2009 | bestyrelse |
Michael David Bennett | 30.10.1998 | 26.02.2013 | bestyrelse |
Jørgen Bech Poulsen | 30.10.1998 | 21.04.2010 | bestyrelse |
Jacob Hvidtfeldt Jacobsen | 30.10.1998 | 22.01.2008 | bestyrelse |
Joel Tyler Healey, III | 30.10.1998 | 02.11.2001 | bestyrelse |
Roy Edward Greenlees, Jr | 30.10.1998 | 05.03.2001 | bestyrelse |
Victor Christoffersen | 01.04.1998 | 30.10.1998 | bestyrelse |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.04.1998 | 30.10.1998 | bestyrelse |
Helen Mimi Janniche | 01.04.1998 | 30.10.1998 | bestyrelse |