Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Kristian Hartvig Jensen | 08.02.2010 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Hartvig Jensen | 02.05.2006 | 08.02.2010 | adm. dir |
Jørgen Hartvig Jensen | 25.09.1998 | 02.05.2006 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.04.1998 | 25.09.1998 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jannik Hartvig Jensen | 09.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mads Kristian Hartvig Jensen | 25.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Søren Hartvig Jensen | 25.09.1998 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Kirkebye | 04.08.1999 | 08.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Hartvig Jensen | 25.09.1998 | 09.02.2023 | bestyrelsesmedlem |
Victor Christoffersen | 01.04.1998 | 25.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Sebastian Benjamin Bahn Christoffersen | 01.04.1998 | 25.09.1998 | bestyrelsesmedlem |
Helen Mimi Janniche | 01.04.1998 | 25.09.1998 | bestyrelsesmedlem |