Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | RegnskabOgBoafslutning | ||||
IndkaldelseTilFordringsproevelse | Direktion | Revisor | xbrl | ||||
Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2007-09-24 sletter virksomheden Ejerskaber: MARGRETHELUND SKOV ApS. (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2022-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Boesvej 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-15 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-15 fjernes Legale ejere: Michael Anker Mark (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-15 fjernes Navne: MM ENERGI ApS (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-15 fjernes Stiftere: Michael Anker Mark (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-03-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-02-11 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-12-22 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2021-10-06 Statstidende IndkaldelseTilFordringsproevelse
Den 2016-07-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2016-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-07-12 fjernes Direktion: Michael Anker Mark (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-12 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2016-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-05-01 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2013-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Boesvej 8, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2013-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Bjørnøvænget 32, 8381 Tilst (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2016-05-18)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bjørnøvænget 32, 8381 Tilst (offentliggjort 2006-02-07)
Den 2006-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Løvenholms Allé 10, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: m.a.mark@post1.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: m.a.mark@post1.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Løvenholms Allé 10, 8260 Viby J (offentliggjort 2017-05-10)
Den 1998-06-10 tilføjes Direktion: Michael Anker Mark (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive service- og konsulentvirksomhed samt anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Legale ejere: Michael Anker Mark (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Navne: MM ENERGI ApS (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-10 tilføjes Stiftere: Michael Anker Mark (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-07-14)
Den 1998-06-10 tilføjes Vedtægter: 1998-06-10 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-04-20)
Den 1998-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-07-14)