Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Navne | Tegningsregel | Kapital | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-05-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SCANCONSULT IT-PARTNERS ApS. (offentliggjort 2015-05-05)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2018-05-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2018-05-30 tilføjes Vedtægter: 2018-05-30 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2018-05-30 fjernes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2009-01-05 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2009-01-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Strandvej 17, 9990 Skagen (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Strandvej 17, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-24 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET VILLY PEDERSEN I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-04 fjernes Revisor: Multi Ejendomsudlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-01-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-07 tilføjes Revisor: Multi Ejendomsudlejning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-07 fjernes Revisor: SARL,SKAGEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med rådgivning og udvikling inden for informationsteknologi samt handel og andre dermed beslægtede virksomheder, samt at besidde kapital og have interesser som aktionærer, anpartshaver eller på anden måde, i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Navne: HH-HOLDING, SKAGEN ApS (offentliggjort 2002-08-12)
Den 2002-06-27 fjernes Navne: H H - CONSULT. SKAGEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-28 tilføjes Vedtægter: 2002-06-28 (offentliggjort 2019-05-30)
Den 2000-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-23 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Strandvej 17, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-22 tilføjes Direktion: Ole Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.400.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Legale ejere: Ole Hansen (offentliggjort 2018-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Navne: H H - CONSULT. SKAGEN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-22 tilføjes Reelle ejere: Ole Hansen (offentliggjort 2018-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-05-30)
Den 1998-06-22 tilføjes Revisor: SARL,SKAGEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Stiftere: Ole Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)