Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Vad Jellesen | 16.04.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Jellesen | 12.06.1998 | 16.04.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Iskov Jensen | 16.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lissy Nielsen Jellesen | 25.08.2022 | formand |
Tom Peter Conny Johnsen | 19.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Helle Vad Jellesen | 16.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Vad Jellesen | 30.06.2008 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ib Richard Neustrup Simonsen | 17.11.2017 | 01.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anders Jellesen | 25.08.2017 | 25.08.2022 | formand |
Charlotte Britt Sørensen | 01.09.2009 | 16.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lissy Nielsen Jellesen | 27.03.2007 | 24.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Løwe Lantz | 27.03.2007 | 31.08.2017 | formand |
Anders Jellesen | 12.06.1998 | 24.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Allan Bjerring Andersen | 12.06.1998 | 27.03.2007 | bestyrelsesmedlem |