Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anniezette Mørch Petersen | 21.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Givskov Larsson | 10.02.2020 | 21.02.2022 | direktør |
Anniezette Mørch Petersen | 16.08.2017 | 10.02.2020 | direktør |
Dan Bjørn Petersen | 01.06.1998 | 16.08.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Petri | 16.08.2017 | formand |
Anniezette Mørch Petersen | 29.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Dan Bjørn Petersen | 01.06.1998 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nicki Lars Bech Christensen | 10.02.2020 | 15.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Givskov Larsson | 10.02.2020 | 15.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Christian Stadil Hahn | 18.12.2018 | 15.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anders Madsen | 06.11.2009 | 29.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Christian Petri | 02.04.2007 | 15.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anniezette Mørch Petersen | 21.02.2006 | 06.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Ole Dupont | 15.02.2006 | 02.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Christian Petri | 01.06.1998 | 21.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kim Ranild-Harring | 01.06.1998 | 15.02.2006 | bestyrelsesmedlem |