Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Tegningsregel | Kapital | ||||
Navne | Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Formål | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-03 tilføjes Binavne: NETIX ApS, CONXERT ApS (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 fjernes Binavne: GEOGRAFIK A/S, CONXERT A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2017-03-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2017-05-12)
Den 2017-03-02 tilføjes Navne: GEOGRAFIK ApS (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 fjernes Navne: NETIX A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 tilføjes Vedtægter: 2017-03-02 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-01 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2017-03-02 fjernes Bestyrelse: Christian Haarsløv Sodemann (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-02-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-10 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-11 tilføjes Vedtægter: 2016-02-11 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-02-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2016-02-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Katterhøjvej 14, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2011-10-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Roukær Allé 31, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Legale ejere: Christian Haarsløv Sodemann (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2005-01-01 tilføjes Reelle ejere: Christian Haarsløv Sodemann (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Roukær Allé 31, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2004-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Maren Turis Gade 5, 9000 Aalborg (offentliggjort 2002-11-06)
Den 2004-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og formidling af informationsteknologi i form af rådgivning, software, net- og systemdrift for virksomheder og offentlige institutioner inden for miljøsektoren samt anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er i naturlig tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2004-12-08 tilføjes Vedtægter: 2004-12-08 (offentliggjort 2016-02-22)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2003-02-13 tilføjes Bestyrelse: Steen Sodemann (bestyrelse) (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2003-02-13 fjernes Bestyrelse: Ole Horsfeldt (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Maren Turis Gade 5, 9000 Aalborg (offentliggjort 2002-11-06)
Den 2002-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-03 tilføjes Bestyrelse: Anne Haarsløv Sodemann (formand) (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2002-07-03 fjernes Bestyrelse: Jette Wittrup Sodemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 tilføjes Navne: NETIX A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2001-01-07 fjernes Navne: GEOGRAFIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-08 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Bestyrelse: Jette Wittrup Sodemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Binavne: GEOGRAFIK A/S, CONXERT A/S (offentliggjort 2017-03-03)
Den 1998-04-01 tilføjes Direktion: Christian Haarsløv Sodemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1998-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1998-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-05-12)
Den 1998-04-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Navne: GEOGRAFIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-22)
Den 1998-04-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Stiftere: Christian Haarsløv Sodemann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 1998-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)