Sektion (alle) | |||||||
Revisor | xbrl | Bestyrelse | Kontaktoplysninger | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-01 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-11-01 fjernes Revisor: Tage Kielsgaard Rasmussen ApS (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-09-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-24 tilføjes Bestyrelse: Arne Andersen (formand) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-10-23 fjernes Bestyrelse: Henrik Jensen (formand) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-12 tilføjes Kontaktoplysninger: Knudmrk@gmail.com (offentliggjort 2020-01-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-06-09 tilføjes Legale ejere: RINGKJØBING LANDBOBANK. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-09-13)
Den 2018-06-06 fjernes Legale ejere: NORDJYSKE BANK A/S (offentliggjort 2018-06-09)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Soph Thomsens Gade 6, 9800 Hjørring (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2016-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 62, 9800 Hjørring (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2012-11-07 tilføjes Bestyrelse: Arne Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2012-11-07 fjernes Bestyrelse: Peter Andreasen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-07 tilføjes Direktion: Lars Thon Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-07 fjernes Direktion: Peter Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-07 tilføjes Vedtægter: 2012-11-07 (offentliggjort 2024-09-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Vandforsyning (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Vandforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 62, 9800 Hjørring (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 62, 9800 Hjørring (offentliggjort 2004-10-04)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 62, 9800 Hjørring (offentliggjort 2004-10-04)
Den 2004-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglvej 40, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-04-01 fjernes Bestyrelse: Erik Senius Fihl-Jensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-26 fjernes Bestyrelse: Jens Møller Lee (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-21 tilføjes Bestyrelse: Henrik Jensen (formand) (offentliggjort 2022-10-25)
Den 2001-09-21 fjernes Bestyrelse: Svend Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-26 tilføjes Bestyrelse: Erik Gajhede (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-26 fjernes Bestyrelse: Per Færch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vandværk i Lønstrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og næstformand hver for sig i forening med to medlemmer af bestyrelsen eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-27 tilføjes Vedtægter: 1996-09-27 (offentliggjort 2024-09-09)
Den 1995-01-05 tilføjes Revisor: Tage Kielsgaard Rasmussen ApS (offentliggjort 2024-08-15)
Den 1995-01-05 fjernes Revisor: QRS 14 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 fjernes Bestyrelse: Sigurd Valdemar Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-10-27 fjernes Bestyrelse: Poul Møller Lee (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-09-25 fjernes Bestyrelse: Per Færch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-05-31 fjernes Bestyrelse: Børge Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-05-31 fjernes Revisor: Børge Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-10-03 tilføjes Legale ejere: NORDJYSKE BANK A/S (offentliggjort 2018-06-09)
Den 1983-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglvej 40, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-09-02 tilføjes Bestyrelse: Børge Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-09-02 tilføjes Direktion: Peter Andreasen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1983-09-02 tilføjes Hovedbranche: Vandforsyning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-09-02 tilføjes Navne: LØNSTRUP VANDVÆRK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-09-02 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-02 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-02 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1983-09-02 tilføjes Revisor: Børge Jensen, QRS 14 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-09-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1983-09-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)