Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2005-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 108, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 fjernes Hovedbranche: Ferieboligudlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 fjernes Interessenter: ULLA OG ERIK HOFF-CLAUSENS FAMILIEFOND, Tom Kosack, Henning Torben Juhl Faigh (offentliggjort 2000-02-11)
Den 2005-06-30 fjernes Navne: I/S Hus 34 Skagen Strand V/Henning Faigh M Fl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 fjernes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 fjernes Interessenter: Kim Andersen, Egon Andersen (offentliggjort 2003-09-18)
Den 2000-02-11 tilføjes Navne: I/S Hus 34 Skagen Strand V/Henning Faigh M Fl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-10 fjernes Navne: I/S HUS 34 SKAGEN STRAND V/ANDERS HOFF-CLAUSEN M FL (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-01 tilføjes Interessenter: ULLA OG ERIK HOFF-CLAUSENS FAMILIEFOND (offentliggjort 2000-02-11)
Den 1999-11-30 fjernes Interessenter: Anders Hoff-Clausen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 108, 9990 Skagen (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-01 tilføjes Hovedbranche: Ferieboligudlejning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-01 tilføjes Interessenter: Tom Kosack, Kim Andersen, Henning Torben Juhl Faigh, Egon Andersen, Anders Hoff-Clausen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-06-01 tilføjes Navne: I/S HUS 34 SKAGEN STRAND V/ANDERS HOFF-CLAUSEN M FL (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)