Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jimmy Foldager Madsen | 05.11.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Schjødt Jensen | 05.11.2008 | 04.11.2020 | direktør |
Egon Nielsen | 04.03.1998 | 05.11.2008 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Madsen | 02.01.2006 | 05.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Jacobsen | 31.12.1998 | 05.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Egon Nielsen | 04.03.1998 | 05.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Palle Jensen | 04.03.1998 | 05.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Paul Erik Schøning | 04.03.1998 | 05.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Linda Christensen | 04.03.1998 | 05.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Erna Tidemand Greth | 04.03.1998 | 05.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jens Erik Smetana Christensen | 04.03.1998 | 05.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Nick Søndergaard Jarndorf | 04.03.1998 | 02.01.2006 | bestyrelsesmedlem |
Erling Marinus Laursen | 04.03.1998 | 02.01.2006 | bestyrelsesmedlem |