Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Ypkendanz | 02.12.1998 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Bang Henriksen | 01.04.1998 | 02.12.1998 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Ypkendanz | 02.12.1998 | bestyrelse |
Annette Ypkendanz | 02.12.1998 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Ivan Ypkendanz | 02.12.1998 | 06.10.2011 | bestyrelse |
Finn Witzansky Jørgensen | 02.12.1998 | 08.11.2000 | bestyrelse |